Renseignements sur Christine Weibel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Weibel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006005208, Registre du commerce Berne, (36)
Ziegelgut Oberburg AG, in Oberburg, CHE-101.855.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, S.0, Publ. 1724259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Dietrich K., von Walkringen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Raphael, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Christine, von Lyss und Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Numéro de publication: HR02-1006000293, Registre du commerce Berne, (36)
Golf Emmental AG, in Oberburg, CHE-104.367.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, S.0, Publ. 1904045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Dietrich K., von Walkringen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Raphael, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Christine, von Lyss und Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lyss und Guggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Numéro de publication: HR02-1004851873, Registre du commerce Berne, (36)
Verein immobern, in Bern, CHE-101.230.856, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633677).
Name neu:
Verein immobern in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Peter, von Sumiswald, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Christine, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arn, Daniel, von Dotzigen, in Bern, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Daniel, von Möhlin, in Konolfingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Michel, von Erlinsbach (AG), in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Andreas, von Köniz, in Riggisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].