Renseignements sur Christoph Bernhard Wegmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Bernhard Wegmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005224421, Registre du commerce Berne, (36)
CristalAir GmbH (CristalAir Sàrl) (CristalAir Sagl) (CristalAir Ltd liab Co), in Bern, CHE-438.764.622, Melchtalstrasse 26, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2021.
Zweck:
Organisation von Flügen, Transfers und weiteren Leistungen sowie den Verkauf und die Vermittlung von Flugtickets an Einzelreisende, Gruppen und Firmen wie Reisebüros und Touroperators. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wegmann, Christoph Bernhard, von Lindau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Allenbach, Peter, von Adelboden, in Niederbipp, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004623256, Registre du commerce Berne, (36)
Arccomp Holding (Switzerland) AG, in Belp, CHE-172.661.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Christoph Bernhard, von Lindau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004481091, Registre du commerce Berne, (36)
Arccomp Holding (Switzerland) AG, in Belp, CHE-172.661.371, Flugplatzstrasse 53, 3123 Belp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.10.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art auf dem Gebiet des Handels, der Dienstleistungen und der Industrie, insbesondere im Bereich des Luftverkehrs und Tourismus. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'005.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'005.00.
Aktien:
1 Namenaktien zu CHF 10.00 und 99'995 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Furrer, Oliver Georg, von Eisten, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auberson, Anya, von Essertines-sur-Yverdon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Christoph Bernhard, von Lindau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.