Renseignements sur Elisabeth Weckerle Eberle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Elisabeth Weckerle Eberle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004591700, Registre du commerce Lucerne, (100)
SFC Sport + Finanz AG, in Dierikon, CHE-108.475.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, S.0, Publ. 6988454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weckerle Eberle, Elisabeth, von Amden, in Amden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5673702, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Musikerverband, Sektion Zürich, in Zürich, CH-020.6.900.415-6, Verein (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 29, Publ. 5354852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weckerle Eberle, Elisabeth, von Amden, in Amden, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Santschi, Beat, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zordan, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Jeannine, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Holder, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Simon, von Pfäffikon, in Galgenen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gruber, Häring, Raude + Partner AG, bisher in Freienbach, Finanzdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2000, S. 6402).
Gründungsstatuten:
13.03.1996.
Statutenänderung:
24.05.2002.
Firma neu:
SFC Sport + Finanz AG.
Sitz neu:
Rapperswil SG.
Domizil neu:
Untere Bahnhofstrasse 12, 8640 Rapperswil.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Finanzbereich, insbesondere in der Finanzberatung und der Vermögensverwaltung sowie im Bereich des Sport- und Eventmarketings und des Sport- und Athletenmanagements;
Erbringen von Dienstleistungen als private Arbeitsvermittlerin im Sport. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB;
allenfalls mit eingeschriebenen Brief, Telegramm oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Conrad, von Sulz AG, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Raude, Hans Michael, von Deutschland, in Jona, Delegierter, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Weckerle Eberle, Elisabeth, von Amden, in Amden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
B. Schaller Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle [wie bisher].