Renseignements sur Rolf Wechsler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Wechsler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1733201, Registre du commerce Zurich, (20)
Roto Frank (Schweiz) GmbH, in Dietikon, CHE-108.102.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1653969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wechsler, Rolf, von Hergiswil bei Willisau, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Roger, von Walterswil BE, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].
Numéro de publication: 7087112, Registre du commerce Zurich, (20)
Roto Frank (Schweiz) GmbH, in Dietikon, CH-020.3.922.221-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, Publ. 6594948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Peter, von Seeberg, in Rickenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler, Rolf, von Hergiswil bei Willisau, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 6594948, Registre du commerce Zurich, (20)
Roto-Frank AG, in Dietikon, CH-020.3.922.221-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2012, S. 0, Publ. 6501616).
Statuten neu:
23.02.2012.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.02.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 6'622'866.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'276'486.35 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 2'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Roto Frank (Schweiz) GmbH.
Domizil neu:
Bernstrasse 390, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Baubeschlägen und Bauzubehör. Die Gesellschaft ist befugt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen. Sie kann Fabrikationsverfahren, Rezepturen, Markenrechte und Patente erwerben und auswerten und sich auf allen Gebieten betätigen, die mit dem vorgenannten Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Grundstücke zu erwerben. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Stammkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungen sind gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münch, Dr. Dieter, von Zürich und Guttannen, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Hansueli, von Zürich, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ROTO FRANK Aktiengesellschaft (HRB 222698), in Leinfelden-Echterdingen (DE), Gesellschafterin, mit 2000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fitschen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Harsefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möschler, Roger, von Orpund, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gygax, Peter, von Seeberg, in Rickenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wechsler, Rolf, von Hergiswil bei Willisau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rothrist].