Renseignements sur Emil Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Emil Weber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Emil Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005977897, Registre du commerce Tessin, (501)
Dulca SA, in Mezzovico-Vira, CHE-108.581.009, società anonima (Nr. FUSC 127 del 05.07.2021, Pubbl. 1005239457).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Talaat, Rashed, da Massagno, in Massagno, membro del consiglio, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Weber, Tobias, da Zürich, in Zürich, presidente, con firma individuale;
Weber, Emil, da Zürich, in Zürich, membro, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: HR02-1005871414, Registre du commerce Zurich, (20)
Gaumann SA, bisher in Blonay - Saint-Légier, CHE-101.252.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 14.04.2022, Publ. 1005451993).
Statutenänderung:
25.08.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o E. Weber & Cie AG, Förrlibuckstrasse 220, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Import von Waren aller Art des täglichen Bedarfs, insbesondere Papierwaren sowie Beratungen und Marketingdienstleistungen. Sie kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihres Vermögens in Verbindung stehenden Geschäfte abschliessen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien und Mobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und allfällige Partizipanten erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adressen bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Identifikationsnummer CH-550-0076413-2 wird durch die Unternehmens-Identifikationsnummer (IDE/UID) CHE-101.252.125 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-550-0076413-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-101.252.125.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimlinger, Claude, französischer Staatsangehöriger, in Chardonne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Dufaux & Mury S.A. (CHE-106.869.847), in La Tour-de-Peilz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Tobias, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Emil, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005280699, Registre du commerce Lucerne, (100)
Maya Popcorn AG, in Ettiswil, CHE-114.369.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, S.0, Publ. 951905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Marcel, von Buttisholz und Grosswangen, in Büron, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jost, Irene, von Beromünster, in Büron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Tobias, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Emil, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.