Renseignements sur Alan Kurt Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Alan Kurt Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006007404, Registre du commerce Lucerne, (100)
WeAc AG, in Eich, CHE-495.591.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958401).
Statutenänderung:
01.03.2024.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Wassergrabe 4, 6210 Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Kurt, von Menziken, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bezhi, Benhard, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005983650, Registre du commerce Argovie, (400)
AW-Management GmbH, in Menziken, CHE-290.718.621, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942859).
Statutenänderung:
28.02.2024.
Sitz neu:
Buttwil.
Domizil neu:
Seetalstrasse 10a, 5632 Buttwil.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Veranstaltung und Bau, insbesondere Beratung und Projektleitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des ln- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Alan, von Menziken, in Buttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Eich].
Numéro de publication: HR02-1005958401, Registre du commerce Lucerne, (100)
WeAc AG, in Eich, CHE-495.591.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Alan Kurt, von Menziken, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ralf, von Menziken, in Reinach (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Kurt, von Menziken, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.