Renseignements sur Agnes Waser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Agnes Waser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6850468, Registre du commerce Zurich, (20)
Agnes Waser Immobilien AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.022.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 33, Publ. 5614174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgensinger, Elmar, von Mosnang, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Agnes, von Wolfenschiessen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6623124, Registre du commerce Obwald, (140)
SUNWIL AG, in Sarnen, CH-140.3.003.166-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 17, Publ. 5170052).
Domizil neu:
Summerweid 3, 6062 Wilen (Sarnen), [behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Agnes, von Wolfenschiessen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5614174, Registre du commerce Zurich, (20)
Agnes Waser Immobilien AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.022.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13.01.2003, S. 19, Publ. 807294).
Statutenänderung:
12.04.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Verwaltung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften und Beteiligungen. Sie ist berechtigt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Effekten, Finanzinstrumente und Devisen kaufen und halten. Sie kann Transaktionen mit Bezug auf handelbare Wertpapiere und Devisen, einschliesslich Devisenswaps und Swaps mit Futures auch zu spekulativen Zwecken eingehen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, direkt oder indirekt den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldner-Schirmer, Margaretha, von Basel und Binningen, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldner, Urs, von Oberdorf BL und Basel, in Reinach AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Agnes, von Wolfenschiessen, in Kilchberg ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hergiswil NW];
Wohlgensinger, Elmar, von Mosnang, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].