Renseignements sur Bernhard Wanger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Wanger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3960863, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Bänklen, in Kilchberg (ZH), CHE-101.018.486, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2545699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streuli, Peter, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzer, Peter, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Martin, von Guttannen, in Kilchberg (ZH), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hensch, Guido, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scherrer, Antonio Adolfo, von Uzwil, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wanger, Bernhard, von Wädenswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2545699, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Bänklen, in Kilchberg ZH, CHE-101.018.486, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2010, S. 21, Publ. 5828396).
Statutenänderung:
15.07.2015.
Domizil neu:
Seestrasse 112, 8802 Kilchberg ZH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch gewöhnlichen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calenda, Rossana, von Beatenberg, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzer, Peter, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bellaïche, Judith, von Binningen, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hensch, Guido, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klein, Martin, von Guttannen, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Antonio Adolfo, von Uzwil, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wacker, Denise, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanger, Bernhard, von Wädenswil, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Dietrich, von Zürich, in Kilchberg ZH, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Advisor Treuhand AG (CHE-107.844.927), in Adliswil, Revisionsstelle [bisher: Advisor Treuhand AG (CH-020.3.926.953-7)];
Coduti, Carmine Antonio, von Horgen, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Bänklen, in K i l c h b e r g Z H , Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.1998, S. 6985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Robert, von Kienberg, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgisser, Rosmaria, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küry, Rolf, von Courchapoix, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streuli, Peter, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Calenda, Rossana, von Beatenberg, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanger, Bernhard, von Wädenswil, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.