Renseignements sur Gottlieb Walter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gottlieb Walter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005214631, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Agogo AG, in Uzwil, CHE-300.362.083, Marktstrasse 30, 9244 Niederuzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Informationstechnologien, Entwicklung von Software, Vermietung und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten sowie die Miete zum Betrieb von Informationstechnologiesystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, veräussern und belasten. Sie kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Walter, Gottlieb, genannt Godi, von Siblingen, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walter, Gordon, von Siblingen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005184648, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Trolley Wash Schweiz AG, bisher in Zürich, CHE-441.739.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135503).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Sitz neu:
Uzwil.
Domizil neu:
Marktstrasse 30, 9244 Niederuzwil.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.02.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 06.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dilitz, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzens (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durst, Moritz, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Gottlieb, von Siblingen, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Gordon, von Siblingen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005134846, Registre du commerce Thurgovie, (440)
TWS Holding Schweiz AG, bisher in Zürich, CHE-213.789.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005113966).
Statutenänderung:
09.03.2021.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
St.Gallerstrasse 86, 9320 Arbon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Gottlieb, von Siblingen, in Stachen (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walter, Gordon, von Siblingen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].