Renseignements sur Gregor Lukas Wallimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gregor Lukas Wallimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005777703, Registre du commerce Zoug, (170)
Mosaic Holding AG, in Cham, CHE-108.843.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallimann, Gregor Lukas, von Alpnach, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dula, Bujar, von Ehrendingen, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005335877, Registre du commerce Zoug, (170)
Mosaic Holding AG, bisher in Zürich, CHE-108.843.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084386).
Statutenänderung:
26.10.2021.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Hünenbergstrasse 8, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Todorovic, Stefan, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallimann, Gregor Lukas, von Alpnach, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005300123, Registre du commerce Zoug, (170)
YERING GmbH, in Cham, CHE-260.568.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
adryia group ag (54815), in Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gotfrid, Viktor, russischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fairmont Group AG (89160), in Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wallimann, Gregor Lukas, von Alpnach, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.