Renseignements sur Brigitte Waller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brigitte Waller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005772656, Registre du commerce Lucerne, (100)
Partner Treuhand Willisau GmbH, in Willisau, CHE-112.389.857, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3281539).
Statutenänderung:
09.06.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 589'975.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 378'898.14 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Partner Treuhand AG Willisau.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhandunternehmens, insbesondere auf dem Gebiet des Finanz- und Rechnungswesens, der Steuerberatung, der Rechts- und Unternehmensberatung sowie der Wirtschaftsprüfung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee (CH-100.3.011.781-5), Vermögenswerte gemäss noch zu erstellenden separaten Listen zum Maximalpreis von CHF 80'000.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die beabsichtigten Sachübernahmen sind weggefallen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Mit Erklärung vom 09.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden, Patrik, von Sursee, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Meyer, Andreas, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer];
Waller, Brigitte, von Schlierbach, in Schlierbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer].
Numéro de publication: 1195221, Registre du commerce Lucerne, (100)
Partner Treuhand Willisau GmbH, in Willisau, CHE-112.389.857, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767956). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pemag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.018.401-2), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden, Patrik, von Sursee, in Willisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Lang, Silvia, von Beromünster, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer [bisher: von Neudorf, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung];
Meyer, Andreas, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung];
Waller, Brigitte, von Schlierbach, in Schlierbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung].
Numéro de publication: 5525658, Registre du commerce Lucerne, (100)
Partner Treuhand Willisau GmbH, in Willisau, CH-100.4.785.279-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2008, S. 10, Publ. 4436998).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Silvia, von Neudorf, in Beromünster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer];
Dahinden, Patrik, von Sursee, in Willisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Meyer, Andreas, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung;
Waller, Brigitte, von Schlierbach, in Schlierbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung [bisher: Arnold, Brigitte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer].