Renseignements sur Dr. Christian Wallach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christian Wallach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3664331, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Multimetall AG, in Muttenz, CHE-103.718.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levy, Daniel, von Allschwil, in Pratteln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Steven, von Zürich, in Zürich, Mitglied, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallach, Dr. Christian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wallach, Jean-Marc, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: ACT Audit & Tax AG (CH-020.3.032.365-7)].
Numéro de publication: 1106469, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Personalstiftung der Schmoll AG, in Basel, CH-270.7.000.970-8, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7051126).
Name neu:
Personalstiftung der Schmoll AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 18.07.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallach, Jean-Marc, von Basel, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wallach, Dr. Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wallach, Dr. Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wallach, Jacques, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6818864, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Personalstiftung der Schmoll AG, in Basel, CH-270.7.000.970-8, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 8, Publ. 5161124).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallach, Dr. Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wallach, Jacques, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.