Renseignements sur Alois Walker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alois Walker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005853204, Registre du commerce Zoug, (170)
ACCN Walker AG, in Unterägeri, CHE-100.982.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242344).
Statutenänderung:
25.09.2023.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Alois, von Gurtnellen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri].
Numéro de publication: HR02-1005242344, Registre du commerce Zoug, (170)
DKD HOLDING AG, in Unterägeri, CHE-100.982.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2546493).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Firma neu:
ACCN Walker AG.
Domizil neu:
Zugerstrasse 34, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilien- und Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann ferner industrielle Verfahren, Patente, Lizenzen, Vertriebsrechte, Handelsmarken und andere Urheberrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Christian, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Alois, von Gurtnellen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004575976, Registre du commerce Zoug, (170)
Ingold Treuhandpartner AG, in Unterägeri, CHE-109.454.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3462003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Daniela, von Unterägeri, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Staub, Luc, von Neuheim, in Menzingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth-Krummenacher, Angela, von Entlebuch, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walker, Alois, von Gurtnellen, in Menzingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.