Renseignements sur Christian Hausheer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Hausheer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Hausheer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005242344, Registre du commerce Zoug, (170)
DKD HOLDING AG, in Unterägeri, CHE-100.982.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2546493).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Firma neu:
ACCN Walker AG.
Domizil neu:
Zugerstrasse 34, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilien- und Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann ferner industrielle Verfahren, Patente, Lizenzen, Vertriebsrechte, Handelsmarken und andere Urheberrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Christian, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Alois, von Gurtnellen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005192274, Registre du commerce Zoug, (170)
GLAMOURS AG, bisher in Winterthur, CHE-106.094.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912254).
Statutenänderung:
07.04.2021.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Resti 2, 6314 Unterägeri.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Eric, von Thalheim (AG), in Habsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hausheer, Christian, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004912254, Registre du commerce Zurich, (20)
GLAMOURS AG, bisher in Unterägeri, CHE-106.094.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868309).
Statutenänderung:
15.05.2020.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Christian, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Eric, von Thalheim (AG), in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].