Renseignements sur Bruno Walker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Walker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5781944, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Knöpfel AG, Walzenhausen, in Walzenhausen, CH-300.3.010.159-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2005, S. 2, Publ. 3129502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Bruno, von Rebstein, in Reute AR, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Bruno A., von Luzern, in Hagenbuch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mumenthaler, Friedrich, von St. Gallen, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3871176, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Personalvorsorgestiftung der Gerku Treuhand AG, Speicher, in Speicher, CH-300.7.010.764-0, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG usw. Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2007, S. 2, Publ. 3738102).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Gerku Treuhand AG, Speicher in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Stiftungsaufsicht von Appenzell Ausserrhoden vom 21.03.2007 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüesch-Strasser, Margrit, von Marbach SG, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Kuratli, Hilda, von Nesslau-Krummenau, in Speicher, Präsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: von Nesslau, mit Einzelunterschrift);
Walker, Dr. Bruno, von Rebstein, in Reute AR, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied).
Numéro de publication: 3129502, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Knöpfel AG, Walzenhausen, in Walzenhausen, CH-300.3.010.159-8, Dienstleistungszentrum für die Industrie usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2005, S. 1, Publ. 2627484).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knöpfel, Hugo, von Stein AR, in Walzenhausen, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Knöpfel, Urs, von Stein AR, in Walzenhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien);
Knöpfel-Zigerlig, Brigitta, von Stein AR, in Walzenhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien);
Walker, Bruno, von Rebstein, in Reute AR, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Bruno A., von Luzern, in Hagenbuch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mumenthaler, Friedrich, von St. Gallen, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.