Renseignements sur Markus Walgis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Walgis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004890319, Registre du commerce Zurich, (20)
TAXI 444 AG, in Zürich, CHE-107.401.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walgis, Markus, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Usta, Mehmet, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Andreas, von Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004870660, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft TAXI 444 Zürich, in Zürich, CHE-103.595.694, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775238).
Statutenänderung:
08.02.2020.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung und Sicherung wirtschaftlicher Interessen von Taxihaltern der Stadt Zürich und Umgebung in gemeinsamer Selbsthilfe, insbesondere durch direkte oder indirekte Beteiligung der Genossenschaft an Gesellschaften, welche dem Taxigewerbe dienen. Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walgis, Markus, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Patrick Ulrich, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Usta, Mehmet, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Dieter, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Flavio, von Wyssachen, in Zug, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cutic, Mile, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santi, Pascal, von Tuggen, in Brütten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Martin, von Basel, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2387733, Registre du commerce Zurich, (20)
TAXI 444 AG, in Zürich, CHE-107.401.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2014, Publ. 1490547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Peter, von Winterthur und Erlenbach ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walgis, Markus, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Beat, von Hundwil, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Patrick, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gastaldi, Flavio, von Oberägeri, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CHE-107.907.864), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG].