Renseignements sur Patric Waldispühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Patric Waldispühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006096802, Registre du commerce Lucerne, (100)
ASE Technik AG, in Hochdorf, CHE-106.553.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Markus, von Sarnen, in Hitzkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldispühl, Patric, von Emmen, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2203455, Registre du commerce Lucerne, (100)
FCM Bell Engineering AG, in Kriens, CHE-108.409.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7030186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldispühl, Patric, von Emmen, in Neuenkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinkernell, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Pölten (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchmayer, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Pölten (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Rolf, von Olten und Trimbach, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 7030186, Registre du commerce Lucerne, (100)
FCM Bell Engineering AG, in Kriens, CH-100.3.018.555-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6249434).
Statutenänderung:
17.01.2013.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von der Sulzer Hydro AG, in Kriens, die Gesamtheit der Aktivitäten des Faserzement- und Bauplattenanlagengeschäftes mit den Aktiven, bestehend aus verschiedenen aktuellen Patenten, Partnerschaftsverträgen und ab dem 01.01.1996 laufenden Bestellungen aufgrund noch zu erstellenden Listen und ohne Passiven zum Nettoübernahmepreis von CHF 2'200'000.-- käuflich zu übernehmen.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Josef, von Rothenburg und Bütschwil, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blau, Thomas, von Bern und Huttwil, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Trescor Treuhand Luzern AG (CH-100.3.015.075-6), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldispühl, Patric, von Emmen, in Neuenkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.