Renseignements sur Christoff Waldeck
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoff Waldeck
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004712714, Registre du commerce Zurich, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CHE-115.194.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569465).
Statutenänderung:
29.08.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Office Zürich AG, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Waldmünchen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Kurt, von Gottlieben, in Salenstein, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4046413, Registre du commerce Zurich, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CHE-115.194.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6817208, Registre du commerce Zurich, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CH-020.4.041.266-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S. 0, Publ. 6564184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prikryl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hein-Dreier, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Coburg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Roland, von Leutwil, in Lufingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Waldmünchen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].