Renseignements sur Thomas Wagner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Wagner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Wagner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005519435, Registre du commerce Berne, (36)
Share IT AG, in Kirchberg (BE), CHE-100.504.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, S.0, Publ. 2377567). Gemäss Erklärung vom 12.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Emmental-Oberaargau gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-414.946.954), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Thomas, von Weisslingen, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004472327, Registre du commerce Berne, (36)
WAGNER AG Informatik Dienstleistungen, in Kirchberg (BE), CHE-108.482.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Johann Ferdinand, von Horw, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Thomas, von Weisslingen, in Wiedlisbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2815751, Registre du commerce Berne, (36)
Consulting Outsourcing and System Technology AG (COAST), in Kirchberg (BE), CHE-105.010.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1755915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Thomas, von Weisslingen, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.