Renseignements sur Denis Waechter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Denis Waechter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3481702, Registre du commerce Zurich, (20)
3Com (Schweiz) AG, in Zürich, CH-035.3.017.069-9, Handel mit Datenverarbeitungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2006, S. 21, Publ. 3251562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waechter, Denis, von Remigen, in Thônex, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2138410, Registre du commerce Zurich, (20)
3Com (Schweiz) AG (3Com (Suisse) SA) (3Com (Switzerland) Ltd.), bisher in Bern, Handel mit Datenverarbeitungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 01.09.2003, S. 2, Publ. 1151274).
Gründungsstatuten:
15.12.1997.
Statutenänderung:
12.01.2004.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
World Trade Center, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Vertrieb von Datenverarbeitungssystemen (Hardware und Software), die von der Firma 3Com Corporation hergestellt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven der 3Com GmbH, München, Zweigniederlassung Bern, gemäss Übernahmebilanz per 31.08.1997 mit Aktiven von CHF 465'361.19 und Passiven von CHF 115'718.46, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 249'642.73 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen des Verwaltungsrates können an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich mitgeteilt werden.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michael, Mark D., Bürger der USA, in Palo Alto (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Gerhard, von Erlinsbach, in Jegenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Weiss, Christoph Max, von Fehraltorf, in Hettlingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Waechter, Denis, von Remigen, in Thônex, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Goldmann, Neal David, Bürger der USA, in Waltham (MA/US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
3Com (Schweiz) AG, in Bern, Handel mit sowie Vertrieb von Datenverarbeitungssystemen (Hardware und Software) usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2001, S. 7430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Markus, von Wahlern, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Furrer, Daniel, von Luzern, in Hergiswil NW, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Daniel, von Sumiswald, in Neerach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Daniela, von Bern, in Hinterkappelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waechter, Denis, von Remigen, in Thônex, mit Kollektivprokura zu zweien.