Renseignements sur Hans Peter Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Peter Weber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005727075, Registre du commerce Berne, (36)
SFPO - Swiss Financial Planners Organization, in Bern, CHE-109.516.931, Verein (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631222).
Statutenänderung:
22.03.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Hans Peter, von Tobel-Tägerschen, in Uetendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streule, Markus Max, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Traub, Ulysse Oliver, von Meilen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005547678, Registre du commerce Grisons
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, in Landquart, CHE-106.844.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardsgrütter, Andrea, von Rorschacherberg, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Lukas, von Untervaz, in Untervaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kollegger, Claudio, von Vaz/Obervaz, in Sennwald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kundert, Andrea, von Glarus, in Magliaso, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Hans Peter, von Tobel-Tägerschen, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanetti, Michele, von Poschiavo, in Poschiavo, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005364944, Registre du commerce Zurich, (20)
alabus ag, in Zürich, CHE-100.994.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Hans Peter, von Tobel-Tägerschen, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.