Renseignements sur Ivan Vuksa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ivan Vuksa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006029824, Registre du commerce Zurich, (20)
Okey AG, in Winterthur, CHE-101.956.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005662919).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Lars, von Appenzell, in Hüttwilen, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bonifazi, Luzi, von Albula/Alvra, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Vuksa, Ivan, von Sirnach, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4029657, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Turbometall GmbH, bisher in Fehraltorf, CHE-109.075.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777233).
Statutenänderung:
10.01.2018.
Sitz neu:
Münchwilen (TG).
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 82, 9543 St. Margarethen TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuksa, Ivan, von Sirnach, in Rämismühle (Zell (ZH)), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3777233, Registre du commerce Zurich, (20)
Turbometall GmbH, in Fehraltorf, CHE-109.075.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2485247).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprenger Werkzeugbau AG (CHE-115.919.697), in Münchwilen (TG), Gesellschafterin, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vuksa, Ivan, von Sirnach, in Zell (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Tahiri, Ganimete, von Kloten, in Rorschach, mit Einzelunterschrift.