Renseignements sur Jeannine Heidi Von Allmen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jeannine Heidi Von Allmen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004952833, Registre du commerce Zoug, (170)
Smartec Services AG, in Risch, CHE-105.049.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806511).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Industriestrasse 14, 5432 Neuenhof].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auckenthaler, Martin, von Zürich, in Thundorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Rico, von Eglisau, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürer, Monika, von Waldkirch, in St. Gallen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter-von Allmen, Jeannine, von Lauterbrunnen, in St. Gallen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald, Ramon, von Graben, in Windisch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spellecchia, Lorenzo, von Aadorf, in Pfungen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2911279, Registre du commerce Zoug, (170)
Smartec Services AG, in Risch, CHE-105.049.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712799).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Daniel, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter-von Allmen, Jeannine, von Lauterbrunnen, in St. Gallen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürer, Monika, von Waldkirch, in St. Gallen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Patrizia, von Trun, in Hitzkirch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Jürg, von Nürensdorf, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Auckenthaler, Martin, von Zürich, in Thundorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2227119, Registre du commerce Zoug, (170)
PremierPartner AG, bisher in St. Gallen, CHE-105.049.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588233).
Gründungsstatuten:
02.03.1999.
Statutenänderung:
26.05.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CAPS AG, in Risch (CHE-109.311.553), gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 4'294'276.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'105'076.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Smartec Services AG.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Erlenstrasse 4A, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Handel mit digitalen Produktionsdruck- und Büroautomationssystemen sowie Erbringung von Service und Reparaturdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Mit Statutenänderung vom 26.05.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruderer, Daniel, von Zürich und Trogen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Jeannine Heidi, von Lauterbrunnen, in Eggersriet, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Gähwiler Revisions AG (CHE-101.933.998), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Thomas, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Senn, Renato, von Densbüren, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.