Renseignements sur Werner Volland
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Volland
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2192511, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Zofingerhaus St. Gallen, in St. Gallen, CHE-104.203.554, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, Publ. 6296892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volland, Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5274482, Registre du commerce Zurich, (20)
S. Ritschard AG, in Zürich, CH-020.3.921.873-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 38, Publ. 5145718).
Statutenänderung:
23.07.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von elektrischen Apparaten aller Art, deren Ersatzteilen und Zubehör, art- und branchenverwandten Artikeln sowie in der Gewährleistung des technischen Kundendienstes dieser Waren, und alle übrigen Arbeiten, die mit dem Geschäftsbereich in Zusammenhang stehen und die dem Unternehmen förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.07.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volland, Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5004092, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Vadian Bank AG, in St. Gallen, CH-320.8.003.477-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 11, Publ. 4597590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volland, Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Martin, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alther, Dr. Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuthold, Stefan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Guido, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dähler, Christian, von Appenzell, in Wittenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.