Renseignements sur Verena Volken
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Verena Volken
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4139785, Registre du commerce Zoug, (170)
Wintersteiger Schweiz AG, in Hünenberg, CHE-109.473.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volken, Verena, von Zweisimmen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kisslig, Daniel, von Rorschach, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4612226, Registre du commerce Zoug, (170)
Promo deSign AG, in Zug, CH-170.3.011.489-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2007, S. 18, Publ. 3835476).
Statutenänderung:
05.08.2008.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Ronystrasse 16B, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Produkten für die Werbung und Verkaufsförderung sowie selbst Produkte entwickeln und herstellen oder im Auftrag herstellen lassen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuthardt, Nina, von Zweisimmen, in Obfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Max, von Dübendorf, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Volken, Verena, von Zweisimmen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4524548, Registre du commerce Zoug, (170)
Wintersteiger Schweiz AG, in Hünenberg, CH-170.3.025.407-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2004, S. 17, Publ. 2474722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamml, Günther, oesterreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greul, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Martin im Innkreis (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volken, Verena, von Zweisimmen, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].