Renseignements sur Alain Vogt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alain Vogt
Numéro de publication: HR02-1005643557, Registre du commerce Berne, (36)
Coopérative CUMA des Trois Rivières., à Perrefitte, CHE-460.029.759, société coopérative (No. FOSC 92 du 15.05.2015, p.0, Publ. 2152909).
Modification des statuts:
15.12.2022. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Inscription ou modification de personne(s):
Vogt, Alain, de Grenchen, à Moutier, membre de l'administration et caissier, sans droit de signature [précédemment: caissier, sans droit de signature];
Kohli, Martin, de Rüschegg, à Perrefitte, président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire de l'administration [précédemment: président, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Ganguin, Nicolas, de Eschert, à Eschert, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire de l'administration [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Carnal, Francis, de Petit-Val, à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration [précédemment: de Souboz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Neuenschwander, Julien, de Stocken-Höfen, à Belprahon, membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature].
Numéro de publication: 3506831, Registre du commerce Berne, (36)
Société de laiterie de Moutier et environs société coopérative, à Moutier, CHE-104.113.307, société coopérative (No. FOSC 167 du 30.08.2010, Publ. 5789954).
Modification des statuts:
02.03.2017.
Nouveau but:
La société a pour but: dans le cadre des prescriptions légales, tirer le meilleur parti possible du lait commercial produit dans le rayon de la société;
développer les connaissances professionnelles des membres en organisant des conférences et des cours;
un approvisionnement rationnel des consommateurs en lait et produits laitiers, ainsi que selon les possibilités en autres denrées alimentaires;
promotion de la qualité de la production laitière. Selon déclaration du 02.03.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Weber, Jakob, de Ochlenberg, à Belprahon, secrétaire, avec signature collective à deux;
Blaser, Jean-Bernard, de Langnau im Emmental, à Moutier, président, avec signature collective à deux;
Vogt, Maurice, de Grenchen, à Montagne-de-Moutier (Moutier), vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Grossniklaus, Roger, de Beatenberg, à Eschert, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Carnal, Francis, de Petit-Val, à Moutier, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Vogt, Alain, de Grenchen, à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Gafner, Roland, de Beatenberg, à Moutier, membre de l'administration, sans droit de signature;
Kläy, Rudolf, de Sumiswald, à Perrefitte, membre de l'administration, sans droit de signature;
Neuenschwander, Yves, de Stocken-Höfen, à Belprahon, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: 1675615, Registre du commerce Berne, (36)
Coopérative CUMA Moutier & env., à Moutier, CHE-460.029.759, c/o Françis Carnal, Chemin des Vergers 10, 2740 Moutier, société coopérative (nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.05.2014, 13.08.2014.
But:
La société a pour but de sauvergarder les intérêts d'ordre économique et social de ses membre par le moyen de l'entraide coopérative. Elle se propose d'atteindre notamment son but par l'achat coopératif de machines et d'agents de productions nécessaires aux exploitations agricoles. La société peut acquérir, posséder et vendre des biens immobiliers.
Parts sociales:
CHF 2'000.00.
Responsabilité, prestations supplémentaires:
Responsabilité personnelle ou obligation d'effectuer des versements supplémentaires: selon statuts.
Obligations:
Obligation de fournir des prestations: selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par lettre ou courrier électronique. Selon déclaration du 05.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Kohli, Martin, de Rüschegg, à Perrefitte, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Ganguin, Nicolas, de Eschert, à Eschert, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Carnal, Francis, de Souboz, à Moutier, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Vogt, Alain, de Grenchen, à Moutier, caissier, sans droit de signature;
Neuenschwander, Julien, de Stocken-Höfen, à Belprahon, membre, sans droit de signature.