Renseignements sur Urs Vogelsang
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Vogelsang
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005165485, Registre du commerce Argovie, (400)
SUFG Holding AG, in Villmergen, CHE-283.205.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2959019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004939808, Registre du commerce Argovie, (400)
Keller mech. Werkstätte AG, in Untersiggenthal, CHE-107.404.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073687).
Statutenänderung:
08.07.2020.
Sitz neu:
Veltheim (AG).
Domizil neu:
Industriestrasse 18, 5106 Veltheim AG.
Zweck neu:
Fertigung mechanischer Bauteile für die Industrie;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Aktiven und Passiven des Geschäftes von Hans-Peter Keller in Untersiggenthal, zum Höchstpreis von CHF 71'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG (CHE-105.776.249), in Klingnau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3073687, Registre du commerce Argovie, (400)
Keller mech. Werkstätte AG, in Untersiggenthal, CHE-107.404.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 05.12.1997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Hans-Peter, von Untersiggenthal, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Padrutt, Florian, von Chur, in Villmergen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stawinski, Gabriela Maria, von Wettingen, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Terzi, Semih, von Glarus Süd, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.