Renseignements sur Lukas Vogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Lukas Vogel
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Vogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7106060, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bank CIC (Schweiz) AG, in Basel, CH-270.3.000.523-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6982788).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Lukas, von Oberdorf BL, in Biel-Benken, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bottmingen];
Schaller, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Eimeldingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: 6672682, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'378 vom 30.04.2012. Bank CIC (Schweiz) AG, in Basel, CH-270.3.000.523-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, S. 0, Publ. 6664298).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Lukas, von Oberdorf BL, in Bottmingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].
Numéro de publication: 6664298, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bank CIC (Schweiz) AG, in Basel, CH-270.3.000.523-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, S. 0, Publ. 6649524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitter, Margrit, von Rothrist, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischler, Karim, von Möhlin, in Binningen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fischler, Christoph Karim, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Marugg, Sandra, von Conters im Prättigau, in Brugg AG , Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bider, Marco, von Aarau, in Oberwil BL, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Aarau, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Deschler, Patrick, von Basel, in Muttenz, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Filippone, Giuliano, von Stein AG, in Frick, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Kälin, Matthias, von Einsiedeln, in Birsfelden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Effingen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Longhi, Laurent, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Paone, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Perrelet, Jean-Claude, von Basel, in Basel, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Vogel, Lukas, von Oberdorf BL, in Bottmingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Ben Hajla, Ruth, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Konzi, Helene, von Iseltwald, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Marbet, Anita, von Gunzgen, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Meier, Christian, von Bärschwil, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Moulin, Agnès, französische Staatsangehörige, in Rixheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.