Renseignements sur Hans Vogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Vogel
Dernières notifications FOSC pour Hans Vogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005840222, Registre du commerce Argovie, (400)
Beschriftung Beratung GmbH, bisher in Nottwil, CHE-115.185.618, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433380).
Statutenänderung:
23.08.2023. 30.08.2023.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Weberstrasse 11, 4663 Aarburg.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Weberstrasse 11, 4663 Aarburg].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Erstellung von Grafiken aller Art, insbesondere von Beschriftungen und Beschriftungskonzepten sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Grafik, Schriften und Beschriftungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu halten, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern.
Stammkapital neu:
CHF 320'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 23.08.2023/30.08.2023 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 320'000.00 durch Ausgabe von 300 Stammanteile zu CHF 1'000.00 erhöht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 23.08.2023/30.08.2023 eine Forderung in der Höhe von CHF 300'000.00, wofür 300 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Hans, von Kriens, in Hergiswil (NW), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 311 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Hergiswil (NW), mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005714125, Registre du commerce Nidwald, (150)
COOLPOINT Schweiz GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-109.313.078, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951951).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HAVO Holding AG (CHE-203.472.856), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogel, Hans, von Kriens, in Hergiswil (NW), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Vogel, Sylvia Edith, von Kriens, in Hergiswil (NW), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vogel-Moser, Sylvia, von Kriens und Krauchthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Vogel, Yvonne, von Kriens, in Hergiswil (NW), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005708409, Registre du commerce Nidwald, (150)
HAVO Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-203.472.856, Seestrasse 88, 6052 Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten, Veräussern und Finanzieren von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann zudem Lizenzen, Patente und Marken im In- und Ausland erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im Weiteren im In- und Ausland Immobilien erwerben, bewirtschaften und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.03.2023 220 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der HAVO Group AG (CHE-107.643.903), in Hergiswil (NW) und 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 der COOLPOINT Schweiz GmbH (CHE-109.313.078), in Hergiswil (NW), wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vogel, Hans, von Kriens, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogel, Sylvia Edith, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogel, Yvonne, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.