Renseignements sur Doris Vogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Doris Vogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6852460, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Hilfeleistungen an Arbeitnehmer, in Basel, CH-270.7.000.047-3, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, Publ. 6455770).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räbsamen, Albert, von Mosnang, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Doris, von Basel, in Münchenstein, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Alexander, von Basel, in Hertenstein, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gilgen, Felix, von Rüeggisberg und Basel, in Duggingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumgartner, Claudia, von Basel und Luzern, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trachsel, Rico, von Rüeggisberg, in Eimeldingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6341692, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Hilfeleistungen an Arbeitnehmer, in Basel, CH-270.7.000.047-3, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 9, Publ. 5414600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Sabina, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälchli, Sabine, von Madiswil und Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Beat, von Rüschegg, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chédel, Charles, von Val-de-Travers, in Reinach BL, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Les Bayards, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Doris, von Basel, in Münchenstein, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Alexander, von Basel, in Hertenstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Linder, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. [Streichung des irrtümlich zweimal eingetragenen Stiftungsratsmitgliedes Sabine Wälchli.].
Numéro de publication: 4572066, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Hilfeleistungen an Arbeitnehmer, in Basel, CH-270.7.000.047-3, Stiftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, S. 4, Publ. 4169552).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Doris, von Basel, in Münchenstein, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chédel, Charles, von Les Bayards, in Reinach BL, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].