Renseignements sur Mireille Vömel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Mireille Vömel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005629449, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SAI Swiss Aviation Interiors GmbH, in Thal, CHE-396.950.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, S.0, Publ. 3093983).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Angebot von Schifffahrts- und Luftfahrzeugunterhaltstätigkeiten sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, sowie Herstellung und Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Arthur, von Romanshorn, in Roggwil TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vömel, Mireille, von Bettingen, in Altenrhein (Thal), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Voemel, Mireille, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2572413, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CNS Immobilienverwaltung GmbH, in Thal, CHE-108.428.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2419851).
Statutenänderung:
28.09.2015.
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 250'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.09.2015 wird der Nennwert von 250 Stammanteile von bisher CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und CHF 900.00 je Stammanteil an die Gesellschafter zurück bezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 788 Abs. 2 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.12.2015 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voemel, Mireille, von Bettingen, in Altenrhein (Thal), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Voemel, Roger, von Bettingen, in Altenrhein (Thal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 230 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 230 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2419851, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Roger Voemel Immobilien AG, in Thal, CHE-108.428.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1088957).
Statuten neu:
28.09.2015.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.09.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 711'465.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 299'216.57 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 250 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
CNS Immobilienverwaltung GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.09.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zovag SRC GmbH (CH-320.4.059.779-9), in Widnau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voemel, Roger, von Bettingen, in Altenrhein (Thal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 230 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Voemel, Mireille, von Bettingen, in Altenrhein (Thal), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.