Renseignements sur Rolf Rene Vögeli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Rene Vögeli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005118853, Registre du commerce Lucerne, (100)
voegeli crea-team gmbh, in Emmen, CHE-113.032.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, S.0, Publ. 6537988).
Firma neu:
voegeli crea-team gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Rolf Rene, von Böttstein, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004683902, Registre du commerce Nidwald, (150)
VZ-Keramik Vögeli Rolf, in Stansstad, CHE-109.950.658, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2002, S.8, Publ. 487252).
Zweck neu:
Plattenbeläge und fugenlose Beläge, Handel mit und Verarbeitung von Baumaterialien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Rolf, von Böttstein, in Stans, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Emmen].
Numéro de publication: 6537988, Registre du commerce Lucerne, (100)
voegeli crea-team gmbh, bisher in Kerns, CH-140.4.002.858-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2010, S. 11, Publ. 5792144).
Gründungsstatuten:
27.06.2006.
Statutenänderung:
31.01.2012.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Neuhüsern 1, 6032 Emmen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Urs, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Rolf Rene, von Böttstein, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Vögeli, Rolf, in Emmenbrücke (Emmen) und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].