Renseignements sur Ira Margarete Alber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ira Margarete Alber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006042381, Registre du commerce Lucerne, (100)
Bellina Investment AG, in Luzern, CHE-112.297.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005623086).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rogast Immobilien AG, in Luzern (CHE-114.846.067), gemäss Fusionsvertrag vom 03.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 5'020'717.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'834'930.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alber, Ira, von Neuhausen am Rheinfall, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vögeli-Alber, Ira].
Numéro de publication: HR02-1006018530, Registre du commerce Zurich, (20)
SCHAKO Holding AG, in Laufen-Uhwiesen, CHE-113.706.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970088).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alber, Ira Margarete, von Neuhausen am Rheinfall, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vögeli-Alber, Ira Margarete].
Numéro de publication: HR02-1005881806, Registre du commerce Lucerne, (100)
Admeco AG, in Hochdorf, CHE-103.784.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005689967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alber, Ira Margarete, von Neuhausen am Rheinfall, in Laufen-Uhwiesen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vögeli-Alber, Ira Margarete];
bepartner ag (CHE-108.067.818), in Luzern, Revisionsstelle.