Renseignements sur Walter Villiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Villiger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Villiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4195729, Registre du commerce Zoug, (170)
WAVI HOLDING AG, in Zug, CHE-101.355.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2729257).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger, Walter, von Sins, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Villiger, Dominik, von Sins, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Villiger, Fabian, von Sins, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3878831, Registre du commerce Schwyz, (130)
Time Capital Management AG, in Feusisberg, CHE-113.077.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, Publ. 5147936).
Firma neu:
Time Capital Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Time Capital Management SA en liquidation) (Time Capital Management Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger, Walter, von Sins, in Rapperswil-Jona, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2824317, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hörnlibuck AG, in Rorschacherberg, CHE-103.562.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, Publ. 6093744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Walter, von Sins, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger, Fabian, von Sins, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.