Renseignements sur Nicolas Vezin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nicolas Vezin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004758012, Registre du commerce Zurich, (20)
Entago AG, in Zürich, CHE-439.426.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Heinz J., von Küsnacht (ZH) und Rüthi (SG), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jüde, Markus, von Grindelwald, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hochstrasser, Iwan, von Hägglingen, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vezin, Nicolas, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3998279, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Sopra Steria AG, in Urdorf, CHE-109.421.420, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720469).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Sopra Steria AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 06.11.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oriet, Heinz, von Pleigne, in Dornach, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thüring, Cornel, von Reiden und Zürich, in Arni (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Venzin, Nicolas, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oprandi, Luigino, von Hauterive (FR), in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2379775, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Steria Schweiz AG, in Urdorf, CHE-109.421.420, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1616159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durbec, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venzin, Nicolas, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.