Renseignements sur Ronald Vetter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ronald Vetter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3193017, Registre du commerce Soleure, (241)
Solfoot GmbH, in Solothurn, CHE-101.113.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962445).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fussballclub Solothurn, in Solothurn, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Scheidegger, Samuel, von Sumiswald, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 1818209, Registre du commerce Soleure, (241)
Solfoot GmbH, in Solothurn, CHE-101.113.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 20, Publ. 4791142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Robert, von Trub, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Rüetschli, Roland, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Scheidegger, Samuel, von Sumiswald, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 842850, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA, in Waldenburg, Fabrikation und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2001, S. 6569).
Firma neu:
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.12.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregnard, Jean-Pierre, von Bonfol, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ditisheim, Michel, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Straumann, Hans, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Straumann, Kurt, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].