Renseignements sur Dimitri Georges Verweire
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dimitri Georges Verweire
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004762576, Registre du commerce Zoug, (170)
VigoHealth AG, in Steinhausen, CHE-271.899.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verweire, Dimitri Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colqui Delgado, Cesar Antonio, von Andwil (SG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lacher, Isabelle, von Freienbach, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004605405, Registre du commerce Zoug, (170)
VigoHealth AG, in Steinhausen, CHE-271.899.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colqui Delgado, Cesar Antonio, von Andwil (SG), in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heitmann, Carolina Maurin, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Semenov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verweire, Dimitri Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3293513, Registre du commerce Zoug, (170)
VigoHealth AG, in Zug, CHE-271.899.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990007).
Statutenänderung:
21.12.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verweire, Dimitri Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Colqui Delgado, Cesar Antonio, von Andwil (SG), in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.