Renseignements sur Christian Stefan Venetz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Stefan Venetz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1735835, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-211.161.482, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1502613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian Stefan, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 1588955, Registre du commerce Valais, (600)
St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-106.994.524, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, Publ. 6391096).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.05./26.05.2014 und Inventar per 31.12.2013 gewisse Aktiven von CHF 10'821'575.25 und gewisse Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'773'216.92 auf die Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk (CHE-211.161.482).
Gegenleistung:
Keine.
Domizil neu:
St. Josef Allee 40, 3952 Susten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian Stefan, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Venetz, Christian];
Gsponer, Thomas Karl, von Visp, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gsponer, Thomas].
Numéro de publication: 6391096, Registre du commerce Valais, (600)
St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CH-600.6.000.503-5, Verein (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 20, Publ. 5298370).
Domizil neu:
Kantonsstrasse 80, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Hanspeter, von Schmerikon, in Leuk, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.