Renseignements sur Joanne Catherine Vaudroz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Joanne Catherine Vaudroz
Numéro de publication: HR02-1004721970, Registre du commerce Valais, (626)
Cercle Hippique de Sierre, à Sierre, CHE-110.013.915, association (No. FOSC 8 du 14.01.2013, p.0, Publ. 7013560).
Modification des statuts:
03.09.1971. 15.03.1984. 28.04.1987. 09.06.1988. 03.02.2006. 21.10.2016. 20.10.2017.
Autres adresses:
Case postale 201, 3960 Sierre. [biffé: c/o le président, 3972 Miège].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savoy, Guillaume, de Chermignon, à Sion, membre , caissier, avec signature collective à deux;
Grandjean, André, de Le Crêt, à Miège, président, avec signature collective à deux;
Bianchetti, Elisa, de Locarno, à Sierre, membre, avec signature collective à deux;
du Fay de Lavallaz Savoy, Julie, de Sion, à Sion, membre, avec signature collective à deux;
Cotter, Fabienne, de Ayent, à Grône, membre, sans droit de signature;
Didier, Jean, ressortissant français, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature;
Lechenne, Daphné, de Montana, à Courtelary, membre, sans droit de signature;
Mauri, Vanessa, de Genève, à Port-Valais, membre, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Christian, de Bagnes, à Crans-Montana, président du comité, avec signature collective à deux;
Bourban, Virginie, de Nendaz, à Nendaz, membre et secrétaire du comité, sans droit de signature;
Bourban, Christophe, de Nendaz, à Nendaz, caissier, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Stählin, Cynthia, de Altendorf, à Chalais, membre du comité, avec signature collective à deux;
Roh, Tamara, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Vaudroz, Joanne Catherine, de Leysin, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].