Renseignements sur Victor-Marius Vasiu
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Victor-Marius Vasiu
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005836274, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Valy Lesu AG, in Schänis, CHE-296.933.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005759180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vasiu, Victor-Marius, rumänischer Staatsangehöriger, in Schänis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lesu, Valentin-Florin, rumänischer Staatsangehöriger, in Schänis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005759180, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Valy Lesu AG, in Schänis, CHE-296.933.402, Rietstrasse 2, 8718 Schänis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und die Ausführung von Hochbauarbeiten aller Art, insbesondere im Bereich Bedachungen. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Ausführung von Aufträgen im Bausektor als Generalunternehmerin oder Totalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lesu, Valentin-Florin, rumänischer Staatsangehöriger, in Schänis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vasiu, Victor-Marius, rumänischer Staatsangehöriger, in Schänis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005531927, Registre du commerce Glaris
Rom Bau GmbH, bisher in Schänis, CHE-485.778.819, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452931).
Statutenänderung:
22.07.2022.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
Mättlistrasse 3, 8867 Niederurnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vasiu, Victor-Marius, rumänischer Staatsangehöriger, in Schänis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mecea, Luca, rumänischer Staatsangehöriger, in Niederurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].