Renseignements sur Helen Anne van Vemde
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helen Anne van Vemde
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005890824, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Baukultur Schweiz (SBS), in Bern, CHE-483.958.871, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Vemde, Helen Anne, von Jongny, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005444049, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Baukultur Schweiz (SBS), in Bern, CHE-483.958.871, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadosch, Stefan Urs, von Vaz/Obervaz, in Bergdietikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Vemde, Helen Anne, von Jongny, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005383323, Registre du commerce Zoug, (170)
En Perrettaz AG (En Perrettaz SA), in Zug, CHE-421.948.444, Meisenbergstrasse 13, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Vermarktung von Immobilien und die Entwicklung, Erstellung, Verwaltung und Vermittlung von eigenen und fremden Immobilien;
sie kann sich an Liegenschaften im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 425'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 425'000.00.
Aktien:
425'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Nr.174 in der Gemeinde Jongny sowie ein Bau-Vorprojekt zum Preis von höchstens CHF 3'100'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
van Vemde, Helen, von Jongny, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jansen-Alcayde, Margarita, von Fribourg, in Lumnezia, Direktorin, mit Einzelunterschrift.