Renseignements sur Peter Urech
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Urech
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Urech
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004831901, Registre du commerce Argovie, (400)
LANDI UNTERES SEETAL, Genossenschaft, in Seon, CHE-105.770.353, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4235007).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Urs, von Seon, in Seon, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Peter, von Seon, in Schafisheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Peter, von Gränichen, in Gränichen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Urech, Micha, von Seon, in Seon, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Walter, von Schafisheim, in Hunzenschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gurtner, Roger, von Schwarzenburg, in Gränichen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4468906, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchverwertungsgenossenschaft Seon, in Seon, CH-400.5.001.723-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2004, S. 2, Publ. 2067926).
Statuten neu:
17.04.2008.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 1'356'450.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'044'508.99 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 400 Aktien zu CHF 250.00.
Firma neu:
CHÄSIMO AG.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung und Vermietung von Grundstücken, Verarbeitung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere von landwirtschaftlichen Produkten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 250.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Verwaltungsrates vom 17.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Zumstein, Andreas, von Seon, in Seon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Hans Rudolf, von Schwellbrunn, in Seon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rupp-Suter, Albert, von Seon, in Seon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfeli-Braun, Urs, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Urech, Peter, von Seon, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berner, Hans, von Rupperswil, in Dürrenäsch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2067926, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchverwertungsgenossenschaft Seon, in Seon, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.1996, S. 2816).
Statutenänderung:
21.10.2003.
Zweck neu:
Bestmögliche Verwertung der von den Mitgliedern abgelieferten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, Förderung der Qualitätsproduktion der Milch;
kann im Sinne der Selbsthilfe ihre Tätigkeit durch entsprechende Statutenrevision auf andere Gebiete ausdehnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaspar, Bernhard, von Oberkulm, in Seon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Christian, von Hirschthal, in Seon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Zumstein, Andreas, von Seon, in Seon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfeli-Braun, Urs, von Seon, in Seon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rupp-Suter, Albert, von Seon, in Seon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Peter, von Seon, in Schafisheim, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.