Renseignements sur Samuel Urbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Samuel Urbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4747384, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Pflege der Friedhöfe der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.7.000.434-6, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2008, S. 24, Publ. 4409174).
Domizil neu:
c/o Israelitische Cultusgemeinde Zürich, Lavaterstrasse 33, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kin, Alfred, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Harry, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WPB AG (CH-020.3.020.757-1), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abraham, Edgar, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eyal, Eliahu, von Fällanden, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ACT Treuhand AG (CH-020.3.032.365-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4365490, Registre du commerce Zurich, (20)
Israelitische Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.6.900.246-7, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2007, S. 27, Publ. 4020582).
Statutenänderung:
21.05.2007, 3.12.2007.
Organisation neu:
Gemeindeversammlung, Vorstand von fünf Mitgliedern und ständige Kommissionen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottlieb, Claude, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mandel, Schewa, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Harry, von Zollikon, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haymann, Feiga, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günzburger, Bertin, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popper, Miriam, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abraham, Edgar Emil, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eyal, Eliahu, von Fällanden, in Küsnacht ZH, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger Lande, Monique, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollag, André, von Zürich, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kertész, Rachele, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benjamin, Eduard, von Kirchleerau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweig, Dale, von Lengnau AG, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Braunschweig, Dr. Arthur Elias, von Solothurn und Kammersrohr, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferro, Ernesto, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Alain Max, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreutner, Jonathan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nordmann, Dr. Patrick, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth-Krauthammer, Karen Noemi, von Wittenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedler Friedmann, Ralph Felix, von Rüschlikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4091094, Registre du commerce Zurich, (20)
Intechnik AG Adliswil, in Adliswil, CH-020.3.913.508-1, Handel mit technischen Instrumenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2004, S. 20, Publ. 2459910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Urbach, Margarete, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Serves AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Daniel, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Thoma & Graf AG, in Bischofszell, Revisionsstelle.