Renseignements sur Christoph Franz Unterrainer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Franz Unterrainer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004632589, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214967).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Camping-Parzellengebühren, Camping-Touristeneinnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen, Einnahmen aus der Clubhauswirtschaft, Vermietung und Verkauf von Material und Einnahmen aus Verpachtung von Campingplätzen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Camping-Parzellengebühren, Camping-Touristeneinnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen und aus der Clubhauswirtschaft, Vermietung und Verkauf von Materialien.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unterrainer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donkers, Ronald, von Basel, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrand, Hans Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koblasa, Helena Dagmar, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisinger, Heidi, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weikard, Peter, von Birsfelden, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breisinger-Zuckschwert, Jürg, von Basel, in Zunzgen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Markus, von Ingenbohl, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004581461, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Unterrainer GmbH, in Reinach (BL), CHE-355.591.167, Heideweg 16, 4153 Reinach BL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Campingplatzes und Kioskes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Unterrainer, Christoph Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kästli, Nicole Gabriela, von Basel, in Muttenz, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4214967, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916283).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unterrainer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koblasa, Helena Dagmar, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.