Renseignements sur Bernhard Unkel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Unkel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4599254, Registre du commerce Zoug, (170)
Bernhard Unkel AG, bisher in Ittigen, CH-035.3.010.822-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2002, S. 2, Publ. 637500).
Gründungsstatuten:
21.02.1983.
Statutenänderung:
04.07.2008, 24.07.2008.
Firma neu:
Logix AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 6340 Baar.
Zweck neu:
Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, -entwicklung, und -organisation, Projektleitung und Prozessberatung sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unkel-Brönnimann, Annemarie, von Bern, in Ittigen, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unkel, Peter, von Ittigen und Bern, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Unkel-Lauper, Eliane, von Seedorf, Ittigen und Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unkel, Bernhard, von Bern, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gribi Treuhand AG (CH-249.3.001.387-0), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Gribi Treuhand AG].