Renseignements sur Christian Wolfgang Unger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Wolfgang Unger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004683036, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843541).
Statutenänderung:
27.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3254209, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2734693, Registre du commerce Zoug, (170)
media pine AG, in Baar, CHE-369.402.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Dr. Sebastian Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cohausz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.