Renseignements sur Paul Umbricht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Umbricht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3329105, Registre du commerce Argovie, (400)
Pensionskasse der AC-Service (Schweiz) AG, in Wettingen, CHE-109.712.395, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, Publ. 2071007).
Name neu:
Pensionskasse der AC-Service (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 10.11.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterchi, Franz, von Bern, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoffmann, Thomas, von Windisch, in Gebenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jetzer, Urs, von Lengnau (AG), in Schwaderloch, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schori, Peter, von Radelfingen, in Meinisberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Umbricht, Paul, von Untersiggenthal, in Niederrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Alfred, von Thun, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2071007, Registre du commerce Argovie, (400)
Pensionskasse der AC-Service (Schweiz) AG, in Wettingen, CHE-109.712.395, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1057339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Danielle, von Neuendorf, in Feldbrunnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Franz, von Eriz und Obfelden, in Obfelden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Thomas, von Windisch, in Gebenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Umbricht, Paul, von Untersiggenthal, in Niederrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Alfred, von Thun, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4542294, Registre du commerce Argovie, (400)
Umbricht AG, in Untersiggenthal, CH-400.3.919.155-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2006, S. 2, Publ. 3652152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbricht, Paul, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarm & Partner Treuhand AG, in Untersiggenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle;
Umbricht, Dominik, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gebenstorf].