Renseignements sur Eduard Arnold Ulli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eduard Arnold Ulli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4415004, Registre du commerce Zurich, (20)
Personal-Pool GmbH, in Richterswil, CH-020.4.026.521-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S. 22, Publ. 4088426).
Statutenänderung:
18.03.2008.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Ackersteinstrasse 21, 8049 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulli, Eduard Arnold, von Reisiswil, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulli, Georg, von Reisiswil, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammeinlage].
Numéro de publication: 4066720, Registre du commerce Schwyz, (130)
UCC Ulli & Partner Consulting, in Wollerau, CH-130.0.012.046-8, Unternehmungsdienstleistungen wie Beratung und Schulung, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2001, S. 2047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulli, Eduard Arnold, von Reisiswil, in Wollerau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 3798612, Registre du commerce Zurich, (20)
AGOR AG, in Zürich, CH-020.3.024.363-3, Betrieb einer Marketingagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2002, S. 24, Publ. 296018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Klaus, von Rüderswil, in Dürnten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, Markus, von Würenlos, in Boppelsen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hug, Oliver, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Ulli, Eduard, von Reisiswil, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].