Renseignements sur Sebastian Tschurr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Sebastian Tschurr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006126172, Registre du commerce Grisons
Tschurr Transporte GmbH, in Felsberg, CHE-252.304.276, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschurr, Sebastian, von Scharans, in Felsberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuk, Petar, von Scharans, in Felsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004454576, Registre du commerce Zurich, (20)
TW Transporte GmbH, in Winterthur, CHE-112.186.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschurr, Markus, von Scharans, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünenfelder-Tschurr, Nicole, von Vilters-Wangs, in Münchwilen (TG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Tschurr, Sebastian, von Scharans, in Felsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2885863, Registre du commerce Grisons, (350)
Tschurr & Co. Transporte, in Chur, CHE-252.304.276, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, Publ. 2163041).
Statuten neu:
06.06.2016.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2016 und Bilanz per 01.01.2016 mit Aktiven von CHF 57'759.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'327.95 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Tschurr Transporte GmbH.
Zweck neu:
Die Erbringung von Dienstleistungen im Transportbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschurr, Sebastian, von Scharans, in Felsberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Attikon (Rickenbach ZH), Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Cuk, Petar, von Scharans, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Igis (Landquart), Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].