Renseignements sur Iwan Tscharland
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Iwan Tscharland
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005228522, Registre du commerce Soleure, (241)
Greth Flückiger-Hulliger-Stiftung, in Winznau, CHE-110.441.961, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, S.0, Publ. 1224285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharland, Iwan, von Winznau, in Winznau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guldimann, Manfred, von Winznau, in Winznau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5450472, Registre du commerce Soleure, (241)
Greth Flückiger-Hulliger-Stiftung, in Winznau, CH-249.7.003.260-7, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 14, Publ. 5293532).
Urkundenänderung:
1.12.2009.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Hans, von Hauenstein-Ifenthal, in Winznau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscharland, Iwan, von Winznau, in Winznau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1173472, Registre du commerce Argovie, (400)
Pensionskasse Siegfried, in Zofingen, Stiftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 1, Publ. 656774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharland, Iwan, von Winznau, in Winznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Grünigen, Dr. Roland, von Saanen, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].